Новое Правительство Иркутской области, октябрь 2015
-
07декабря
2016Оксана Тетерина освобождена от должности министра экономического развития Иркутской областиМинистр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина будет освобождена от должности с 10 декабря 2016 года в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ подписал... -
18апреля
2016Денис Воронов назначен руководителем службы государственного жилищного надзора Иркутской областиРуководителем службы государственного жилищного надзора Иркутской области назначен Денис Воронов. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Как сообщает... -
02марта
2016Руководитель Агентства лесного хозяйства Приангарья отправлен в отставкуГубернатор Иркутской области Сергей Левченко отправил в отставку руководителя Агентства лесного хозяйства региона Сергея Журкова, который назначен на эту должность 27 октября 2015 года. Как сообщили... -
11февраля
2016Зампредом правительства Приангарья назначен вице-мэр Иркутска Антон ЛогашовГубернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня подписал Указ о назначении на должность заместителя Председателя Правительства Приангарья Антона Логашова. Как сообщает пресс-служба... -
05февраля
2016Министром природных ресурсов и экологии Иркутской области назначен Андрей КрючковМинистром природных ресурсов и экологии Иркутской области с 5 февраля 2016 года назначен Андрей Крючков. Распоряжение об этом подписал Губернатор Сергей Левченко. -
04февраля
2016Олег Кравчук освобожден от должности и.о. министра природных ресурсов и экологии Иркутской областиОлег Кравчук с сегодняшнего дня освобожден от должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Иркутской области. Указ об этом подписал Губернатор Сергей Левченко. В... -
-
14января
2016Юрий Курин стал советником губернатора Иркутской области Сергея ЛевченкоПрезидент Фонда сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Иркутской области Юрия Ножикова Юрий Курин назначен советником главы Приангарья Сергея Левченко. Как пояснил... -
12января
2016Руководителем агентства по туризму Иркутской области назначена Екатерина СливинаРуководителем агентства по туризму Иркутской области с 11 января 2016 года назначена Екатерина Сливина. Как сообщили «Байкал Инфо» в приемной агентства, соответствующий указ подписал... -
11января
2016В Правительстве Иркутской области проведены кадровые перестановкиГубернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал ряд документов о кадровых изменениях в составе Правительства Иркутской области. В частности, Указом Губернатора Иркутской области с 1... -
11января
2016Минимущества Иркутской области возглавил Владислав СухорученкоМинистерство имущественных отношений Иркутской области возглавил Владислав Сухорученко, сообщили Телеинформу в пресс-службе правительства Приангарья. Напомним, до этого обязанности главы... -
21декабря
2015Андрей Капитонов назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской областиАндрей Капитонов назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Андрей Капитонов... -
21декабря
2015Министром культуры и архивов Иркутской области назначена Ольга СтасюлевичМинистром культуры и архивов Иркутской области назначена Ольга Стасюлевич. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Как сообщает пресс-служба... -
15декабря
2015Службу финансового контроля Иркутской области возглавила Людмила БогдановичНа должность руководителя службы финансового контроля Иркутской области назначена Людмила Богданович. Соответствующее распоряжение 15 декабря подписал губернатора региона Сергей Левченко. К... -
09декабря
2015Руководителем службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области назначен Сергей ПетровРуководителем службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области назначен Сергей Петров. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Как сообщает... -
09декабря
2015Министром экономического развития Иркутской области назначена Оксана ТетеринаМинистром экономического развития Иркутской области с 10 декабря 2015 года назначена Оксана Тетерина. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Как сообщает... -
08декабря
2015Наталья Воронцова назначена министром труда и занятости Иркутской областиМинистром труда и занятости Иркутской области назначена Наталья Воронцова. Соответствующий указ подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Напомним, с октября 2015 года до... -
02декабря
2015Заместителем Губернатора Иркутской области – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа назначена Марина ИвановаЗаместителем Губернатора Иркутской области – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на срок полномочий главы Приангарья назначена Марина Иванова. Соответствующий указ... -
13ноября
2015Новые назначения в правительстве Иркутской области: Владимира Матиенко прочат в советники губернатора, Марину Иванову – в главы УОБОДля правительства Иркутской области прочат два новых назначения. Региональные СМИ сообщают, что советником губернатора Приангарья стал депутат Законодательного собрания региона Владимир Матиенко.... -
09ноября
2015Министром здравоохранения Иркутской области назначен Олег ЯрошенкоГубернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал Указ о назначении министром здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко. Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и... -
03ноября
2015Вместо Елены Терпуговой управление по связям с общественностью и национальным отношениям в правительстве Иркутской области возглавил Сергей КоженковНачальником управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям назначен Сергей Коженков. Напомним, ранее этот пост занимала Елена... -
29октября
2015В Иркутске на должность председателя КСП города утвержден экс-депутат Заксобрания Сергей КуриловСегодня, 29 октября, депутаты думы Иркутска приняли решение об утверждении на должность председателя Контрольно-счетной палаты областного центра Сергея Курилова, который являлся депутатом... -
26октября
2015Новые назначения в Правительстве Иркутской областиНазначены руководители Служб по тарифам и архитектуры Иркутской области -
19октября
2015Большая кадровая рокировка в мэрии Иркутска. Комментарии наблюдателейИнформация о новых кадровых назначениях в мэрии Иркутска, появившаяся на прошлой неделе, получила подтверждение в понедельник. Сообщение о том, что Дмитрий Бердников принял на службу экс-министров из команды проигравшего губернаторские выборы Сергея Ерощенко не только подтвердилось, но и дополнилось новыми персоналиями. -
19октября
2015Из области в город. Ким, Барышников, Леньшина будут работать в администрации ИркутскаМэр Иркутска Дмитрий Бердников распорядился произвести кадровые назначения и перестановки в Администрации города. Распоряжением градоначальника будет отправлен в отставку вице-мэр г. Иркутска... -
19октября
2015Переток. Мэрия Иркутска ждет кадры из большого Серого домаРяд высокопоставленных чиновников, работавших в правительстве Иркутской области с Сергеем Ерощенко, вероятно, перейдут на работу в мэрию областного центра – в команду Дмитрия Бердникова. Речь идет об экс-министре культуры Виталие Барышникове, экс-министре экономразвития Руслане Киме, бывшем первом замруководителя аппарата губернатора Ирине Леньши -
14октября
2015Экс-депутат ЗС Иркутской области Юрий Фалейчик назначен советником губернатора ПриангарьяЭкс-депутат ЗС Иркутской области Юрий Фалейчик назначен советником губернатора Приангарья, сообщил Телеинформу источник, близкий к Серому дому.Пока официального указа по этому поводу нет, но свои... -
14октября
2015Виктор Кондрашов утверждён в должности и.о. зампреда правительства региона. Что думают об этом эксперты?Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов официально утверждён в должности и.о. зампреда правительства региона. Об это Телеинформу сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Приангарья. К... -
14октября
2015Виктор Кондрашов, Валентина Перегудова и Илья Сумароков получили назначения в Правительстве Иркутской областиГубернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал Указы о назначении на государственные должности в Правительстве Приангарья. На срок полномочий главы региона с 12 октября заместителем... -
14октября
2015Официально объявлено о назначении глав Минобра и Минсельхоза Иркутской областиВ должности и.о. министра образования Иркутской области утверждена Валентина Перегудова, в должности главы Минсельхоза – 27-летний Илья Сумароков. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе... -
14октября
2015Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов назначен зампредом правительства ПриангарьяГубернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил заместителем председателя правительства Приангарья Виктора Кондрашова, который с 26 марта 2010 года по 26 марта 2015 занимал пост мэра... -
13октября
2015Виктор Кондрашов может занять пост зампреда правительства Иркутской областиЭкс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов может занять пост зампреда регправительства. Об этом стало известно из неофициальных источников. Однако в пресс-службе правительства Телеинформу эту... -
13октября
2015Министром образования Иркутской области назначена Валентина Перегудова12 октября губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил министром образования региона Валентину Перегудову, которая ранее занимала пост начальника департамента образования администрации... -
12октября
2015Министром культуры Приангарья назначен бывший директор иркутской «Молчановки»Губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначил министром культуры и архивов региона Ольгу Стасюлевич, которая ранее занимала должность директора Иркутской областной государственной... -
12октября
2015Валентина Вобликова, Наталия Бояринова, Ольга Стасюлевич, Андрей Капитонов получили назначения в Правительстве Иркутской областиГубернатор Иркутской области Сергей Левченко принял очередные решения по назначениям на государственные должности региона. На срок полномочий главы Приангарья заместителем Председателя... -
10октября
2015Из рядов правительства Иркутской области выбыла Наталья Бояринова, возглавлявшая МинфинИз рядов правительства Иркутской области выбыла Наталья Бояринова, возглавлявшая Минфин. Согласно распоряжению губернатора региона, в настоящее время осуществляет полномочия главы ведомства первый... -
10октября
2015Назначен новый глава агентства по туризму Иркутской областиВ Иркутской области временно замещающим должность руководителя агентства по туризму назначен Станислав Грошиков, который сменил на этом посту Марину Рожкову. Как сообщили «МК Байкал»... -
10октября
2015Назначены новые главы Госжилнадзора Приангарья и службы по охране БайкалаВ Иркутской области временно замещающей должность руководителя службы государственного жилищного надзора назначена Ирина Савинцева, которая сменила на этой должности Елену Федорову. Как сообщили... -
08октября
2015Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области возглавил Андрей КапитоновГубернатор Иркутской области Сергей Левченко продолжает принимать кадровые решения. Так, исполняющим обязанности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья назначен бывший мэр... -
07октября
2015Владимир Путин встретился с Сергеем ЛевченкоПрезидент России Владимир Путин в сочинской резиденции встретился с вновь избранными губернаторами Сергеем Левченко и Дмитрием Кобылкиным. Во встрече принял участие первый заместитель Руководителя... -
06октября
2015МинЖКХ и Минкульт Иркутской области ждут новых руководителей. Кадровые назначения в правительстве региона продолжаютсяИсполняющие обязанности глав МинЖКХ и Минкультуры Иркутской области пока не назначены, кадровые решения, скорей всего, будут уже после возвращения губернатора региона Сергея Левченко из Москвы. Об... -
06октября
2015Минстрой Приангарья возглавила Светлана СвиркинаГлава Приангарья Сергей Левченко назначил и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Светлану Свиркину. В 2012 году она занимала должность замминистра строительства и дорожного хозяйства... -
06октября
2015Александр Зубков не претендует на пост министра спорта Иркутской областиДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зубков отклонил предложение занять пост министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, которое поступило от... -
06октября
2015Губернатор-коммунист полетел к президенту. Сергей Левченко начал работу как глава Иркутской областиПосле инаугурации победивший на выборах губернатора Иркутской области Сергей Левченко произвел первые кадровые перемены в регионе. На пост исполняющего обязанности главы правительства он назначил... -
05октября
2015Четыре министра из правительства Сергея Ерощенко сохранили свои должностиВ Иркутской области четыре министра, назначенные предыдущим главой региона Сергеем Ерощенко, сохранили свои должности, продолжив работу с новым губернатором региона Сергеем Левченко. Как сообщила... -
05октября
2015Виктора Игнатенко назначили и.о. первого заместителя губернатора, не входящего в состав правительстваГлава Приангарья Сергей Левченко назначил Виктора Игнатенко исполняющим обязанности первого заместителя губернатора, не входящего в состав правительства. Ранее Виктор Игнатенко, напомним,... -
05октября
2015Битаров, Чернышов, Южаков. Сергей Левченко произвел ряд кадровых назначений в Правительстве Иркутской областиГубернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал ряд указов и распоряжений о назначениях на должности в Правительстве и самостоятельных структурных подразделениях исполнительных органов... -
05октября
2015Александр Битаров назначен и.о. председателя правительства Иркутской областиИсполняющим обязанности председателя правительства Иркутской области назначен Александр Битаров, председатель совета директоров ОАО «ФСК «Новый город», сообщает 5 октября 2015...